Vilken metod eller teknik för vilken uträkning?

Diskussioner kring DTK-delen samt DTK-uppgifter
Användarvisningsbild
degarin
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 79
Blev medlem: ons 09 jan, 2008 13:14
Ort: Göteborg

Vilken metod eller teknik för vilken uträkning?

Inläggav degarin » mån 16 mar, 2009 15:05

Mitt stora problem med DTK just nu är tiden..
Jag har dock just insett att det som i regel att dte som tar för lång tid för mig är att förstå VILKEN räknemetod jag ska använda när jag har en uträkning att genomföra!

I den här tråden vill jag därför ta upp de olika typer av räkneproblem man stöter på i DTK-uppgifeter, och förhoppningsvis få hjälp att snabbare finna RÄTT metod för varje uppgift..

Jag har precis gjort klart DTK HT06 (fick 18/20 men drog över tiden med nästan 10 min,!) Så mina första exempel hämtar jag därifrån..

Jag fyller sedan på med fler typer av problem om jag finner några.. och ber er göra det samma förstås om ni hittar några exempel som inte tagits upp eller är unika på något sätt!

Då kör vi!

25% av 742 -Exempel #7 HT 06
A:25 B:65 C:185 D:250 E:740

17000 Tunnor á 125L- Exempel #3 HT 06
A:2000L B:1600L C:125 000L D:1 600 000L E:2 000 000L

19/54- Exempel #19 HT06
A:25% B:35% C:45% D:55% E:65%

(332 168 + 318 660)-(20 713 + 65 962) - Exempel #6 HT06
A:299 866 B:311 455 C:415 023 D:518 592 E:564 153
Senast redigerad av 2 degarin, redigerad totalt 0 gång.

Användarvisningsbild
degarin
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 79
Blev medlem: ons 09 jan, 2008 13:14
Ort: Göteborg

Re: Vilken metod eller teknik för vilken uträkning?

Inläggav degarin » mån 16 mar, 2009 15:41

(332 168 + 318 660)-(20 713 + 65 962) - Exempel #6 HT06
A:299 866 B:311 455 C:415 023 D:518 592 E:564 153
Här gjorde jag själv en uppställning med bara de sista siffrorna (huntratalen-entalen) i varje tal. Min uppställing blev:

(168+660) - (713+962) = 828-1675 Och eftersom jag bara räknar med 100-tal och ner så blir det 828-675 = 153

Svaret är således det enda alternativet som slutar på 153, dvs. E:564 153

Användarvisningsbild
degarin
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 79
Blev medlem: ons 09 jan, 2008 13:14
Ort: Göteborg

Re: Vilken metod eller teknik för vilken uträkning?

Inläggav degarin » mån 16 mar, 2009 16:02

17000 Tunnor á 125L- Exempel #3 HT 06
A:2000L B:1600L C:125 000L D:1 600 000L E:2 000 000L
Här blir ju uträkningen förstås 17000*125..

Går ju förstås att ställa upp:

125
*17
_______
875
125
_______
2125
Plus 3 nollor, två för hundratalet "125" och en för tiotalet "17"
= 2 125 000

Svar alt E 2 000 000 (inte exakt rätt pga min mätning, men otvivelaktigt och tillräckligt nära!)

När jag gjorde uppgiften gjorde jag dock lite annorlunda, för jag var osäker på uppställning vid det laget. Såhär tänkte jag:

17000*125 = (17 000 + 25% av 17 000)
= 17000 + en fjärdedel av 17 000, vilket jag såg är nästan samma som en fjärdedel av 16 000 dvs 4000,som är lättare att räkna med.

Det blir då 21 000 *100 = 2 100 000

Användarvisningsbild
degarin
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 79
Blev medlem: ons 09 jan, 2008 13:14
Ort: Göteborg

Re: Vilken metod eller teknik för vilken uträkning?

Inläggav degarin » tis 17 mar, 2009 14:53

25% av 742 -Exempel #7 HT 06
A:25 B:65 C:185 D:250 E:740

Här har vi två alternativ:

1. "Vad är 1%-metoden":

1% av 742 är ~7,4 10% av 742 är ~74
I 25% får vi plats med 2*10% + 5*1%

2*10%= 74+74, vilket man kan ställa upp eller addera i huvudet vilket man vill, = 148.

5*1%= 5*7,4, vilket man också kan ställa upp, eller snabbt tänka 5*7= 35 och 5*0,4=2 totalt 37, exempelvis.

148+37 bör man kunna ta i huvudet och få 185 snabbt,
svaret är C:185.


2. man ser att 25% av 742 är detsamama som en fjärdedel av 742 och tar helt enkelt 742/4 med kort division:

322
7420 =185,5
4

"METOD" 2. ÄR UPPENBART DEN SNABBASTE uträkningen, om man direkt ser att den är möjlig förstås. Metod 1. funkar dock även om det skulle vara 27% av 742 exempelvis och är ett säkert alternativ som man bör hinna med.

Användarvisningsbild
degarin
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 79
Blev medlem: ons 09 jan, 2008 13:14
Ort: Göteborg

Re: Vilken metod eller teknik för vilken uträkning?

Inläggav degarin » tis 17 mar, 2009 15:34

19/54- Exempel #19 HT06
A:25% B:35% C:45% D:55% E:65%
Med flera siffror i nämnaren blir det abosolut liggande stolen!:


0,35..
_____
190[54
280

(10 rest)


Rätt svar: B:35%

Användarvisningsbild
jonber
Stammis
Stammis
Inlägg: 321
Blev medlem: sön 29 jun, 2008 15:11

Re: Vilken metod eller teknik för vilken uträkning?

Inläggav jonber » tis 17 mar, 2009 16:36

25% av 742

- Vad är 10% respektive 20% av 742?
10%: 74,2 (5%: 37.1)
20%: 148,4

+5% ger 148,4+37,1 = 185,5

Samma princip.

19/54

54/10 ger att 10% av 54 motsvarar 5,4

5,4 x 3 = 16,2 (30%)
5,4 x 4 = 21,6 (40%, och över 19)

19 av 54 bör vara något som är >30 men <40%.
"Lär som om du skulle leva för evigt. Lev som om du skulle dö i morgon."
­ Mahatma Gandhi

Användarvisningsbild
jonber
Stammis
Stammis
Inlägg: 321
Blev medlem: sön 29 jun, 2008 15:11

Re: Vilken metod eller teknik för vilken uträkning?

Inläggav jonber » tor 21 okt, 2010 18:05

degarin skrev:17000 Tunnor á 125L- Exempel #3 HT 06
A:2000L B:1600L C:125 000L D:1 600 000L E:2 000 000L
125 * 17 + 3st nollor. 2 125 000. Svarsalternativ E.
degarin skrev:(332 168 + 318 660)-(20 713 + 65 962) - Exempel #6 HT06
A:299 866 B:311 455 C:415 023 D:518 592 E:564 153
Förenklar:

(332 168 + 318 660)-(20 713 + 65 962)

(8+0)-(3+2) = 3

Svarsalternativ med tal som slutar på 3 är C och E.
Gör en snabb huvudräkning och förstår att rätt svarsalternativ är E.
"Lär som om du skulle leva för evigt. Lev som om du skulle dö i morgon."
­ Mahatma Gandhi

Användarvisningsbild
Båtsman
Stammis
Stammis
Inlägg: 453
Blev medlem: mån 12 okt, 2009 10:52

Re: Vilken metod eller teknik för vilken uträkning?

Inläggav Båtsman » tor 21 okt, 2010 18:12

jonber
Lite OT, men är det Anders Borg som syr på din profpic?

tomast80
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 27
Blev medlem: fre 23 okt, 2009 8:47
Kontakt:

Re: Vilken metod eller teknik för vilken uträkning?

Inläggav tomast80 » tor 21 okt, 2010 20:24

25% av 742 -Exempel #7 HT 06
A:25 B:65 C:185 D:250 E:740

742*25% = 742/4 = ca. 740/4 = 370/2 = 185 (C)

17000 Tunnor á 125L- Exempel #3 HT 06
A:2000L B:1600L C:125 000L D:1 600 000L E:2 000 000L

17 000 * 125 = ca. 20 000 * 100 = 2 000 000 (E)

19/54- Exempel #19 HT06
A:25% B:35% C:45% D:55% E:65%

19/54 = ca. 20/55 = 40/110 = ca. 35/100 = 0,35 = 35% (B)

(332 168 + 318 660)-(20 713 + 65 962) - Exempel #6 HT06
A:299 866 B:311 455 C:415 023 D:518 592 E:564 153

(332 168 + 318 660)-(20 713 + 65 962) = ca. 332 000 + 319 000 - 21 000 - 66 000 = 651 000 - 21 000 - 66 000 = 630 000 - 66 000 = 564 000 (E)

Se mina tips för DTK här: http://www.matteboken.se/?valdSida=nogD ... rs=Nog_Dtk

issiboll
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 57
Blev medlem: tor 21 aug, 2008 11:16

Re: Vilken metod eller teknik för vilken uträkning?

Inläggav issiboll » ons 30 mar, 2011 14:55

Jag håller på med uppg 6 vt2006.

www.df.lth.se/~mikaelb...6a/dtk.pdf

När man avläser de olika värdena för de olika specialiteterna ska man tydligen avläsa från NOLL och inte från gränserna mellan de olika grupperna.

Om man däremot gör uppg 16 ht2006 räknar man inte från noll utan från och med respektive färg börjar. www.df.lth.se/~mikaelb...6b/dtk.pdf

Hur vet man när man avläser från noll och när man avläser från gränserna mellan de olika grupperna?


cron
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Dagens ord
SOTTIS
dumhet, dumt yttrande, "groda"
Nästa prov

14/4 - 2018 kl 8:10
139 dagar 22 timmar och 21 minuter kvar att förbereda sig på.

Sista anmälningsdag:
1/2 - 2018 kl 23:59

Utvalda forumtrådar